Auskünfte zu Dimitrios Kefalas
Neueste SHAB-Meldungen: Dimitrios Kefalas
Publikationsnummer: HR02-1006102621, Handelsregister-Amt Graubünden
Kefalas Facility Management GmbH, in Silvaplana, CHE-105.528.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kefalas, Dimitrios, von Cazis, in Silvaplana, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kefalas, Alexander, von Cazis, in Silvaplana, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publikationsnummer: HR02-1005820243, Handelsregister-Amt Graubünden
GrottoVino GmbH, in Silvaplana, CHE-471.489.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4311645).
Statutenänderung:
15.08.2023.
Sitz neu:
St. Moritz.
Domizil neu:
Via Veglia 11, 7500 St. Moritz.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb von Gastwirtschaftsbetrieben (Restaurants, Beherbergungsbetriebe, Cateringbetriebe etc.) sowie den Wein- und Delikatessen-handel. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kefalas, Dimitrios, von Cazis, in Silvaplana, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 226 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Roth, Fabian, von Kandergrund, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 141 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Colciago, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Senna Comasco (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Höfer, Luca, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 47 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1004631609, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Well blended GmbH, in St. Moritz, CHE-420.385.248, Via Veglia 11, 7500 St. Moritz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb von Gastwirtschaftsbetrieben (Restaurants, Beherbergungsbetriebe, Cateringbetriebe etc.);
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hauser, Nicolas, von St. Moritz, in St. Moritz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
GrottoVino GmbH (CHE-471.489.220), in Silvaplana, Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kefalas, Dimitrios, von Cazis, in St. Moritz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Roth, Fabian, von Kandergrund, in Celerina/Schlarigna, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.